Informazioni su Hannelore Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hannelore Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1291675, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ratioform Verpackungen AG, in Regensdorf, CHE-110.053.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1253905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hannelore, von Schangnau, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-101.587.844), in Frauenfeld, Revisionsstelle [bisher: BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-290.3.001.385-5)].
Numero di pubblicazione: 6515438, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ratioform Verpackungen AG, in Dällikon, CH-020.3.026.630-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 16, Publ. 1025686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Margadant, Richard, von Klosters-Serneus, in Glattfelden, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Hannelore, von Schangnau, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1025686, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Felix Pfister AG, bisher in Zürich, Handel mit und Beratung und Verarbeitung von Verpackungsmaterial auf eigene und fremde Rechnung, Import und Export, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2003, S. 17, Publ. 940450).
Statutenänderung:
23.05.2003.
Firma neu:
Ratioform Verpackungen AG.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Rietstrasse 6, 8108 Dällikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hannelore, von Schangnau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.