Informazioni su Andreas Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005988950, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MoGusto GmbH, in Zug, CHE-358.244.503, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005706270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans Anton, von Tägerig, in Lugano, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Gerber, Fabienne Elisabeth, von Tägerig, in Zug, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Direktorin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Gerber, Andreas, von Langnau im Emmental, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005248486, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Stiftung Urbane Diakonie, in Rafz, CHE-409.041.912, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Frizzoni, Dr. Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gerber, Dr. Andreas].
Numero di pubblicazione: HR02-1005240449, Ufficio del registro di commercio Zugo
Berichtigung des im SHAB vom 27.05.2021, Meldungs Nr. 1'005'193'982, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 8'868 vom 21.05.2021 Manawa-Stiftung, in Zug, CHE-483.270.645, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Frizzoni, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Gerber-Frizzoni, Andreas Fritz].