Informazioni su Eva Gefilhaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eva Gefilhaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2802865, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SG Holdings GmbH, bisher in Zürich, CHE-115.917.267, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 20, Publ. 5785254).
Gründungsstatuten:
18.08.2010.
Statutenänderung:
02.04.2016.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6304 Zug.
Zweck neu:
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gefilhaus, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Gefilhaus, Eva, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1212633, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BSD Capital AG, in Zürich, CH-020.3.036.121-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 22, Publ. 6011006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wössner, Heinz, von Opfikon und Aadorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gefilhaus, Eva, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.