Informazioni su Georges Gaudin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georges Gaudin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 928889, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Pierre Arnaud et Lions Club de Sion et Valais Romand, à Sion, CH-626.7.004.368-9, fondation (No. FOSC 31 du 14.02.2012, p. 0, Publ. 6550052).
Nouvelle adresse:
c/o Guillaume Grand, Rte du Sanetsch 31, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaudin, Georges, de Ayent, à Sion, président, avec signature individuelle;
Passerini, Jacques, de Sion, à Lens, membre et secrétaire, sans droit de signature;
Mabillard, André, de Grimisuat et Saillon, à Saillon, membre et trésorier, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Grand, Guillaume, de Leuk, à Sion, président, avec signature individuelle;
Morand, Julien, de Martigny, à Fully, membre et trésorier, sans droit de signature;
Faliti, Alberto, de Chalais, à Sierre, membre et secrétaire, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 5353776, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Les Enfants de MAFLI, à Sion, CH-626.7.006.260-7, fondation (FOSC no 237 du 05.12.2008, p. 22, publ. 4766222).
Personnes et signatures radiées:
Piller, Pierre-André, de Oberschrot, à Vétroz, caissier, avec signature collective à deux;
Zermatten, Jean, de Saint-Martin VS, à Sion, membre, sans droit de signature;
Dubath, Philippe, de Rougemont, à Yverdon (Yverdon-les-Bains), membre, sans droit de signature;
Buntschu, Pierre, de Planfayon, à Sion, membre, sans droit de signature;
Gaudin, Georges, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Favre, Christian, de Vex, à Vex, président, avec signature individuelle;
Nanchen, Christian, de Lens, à Sierre, membre, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4766222, Ufficio del registro di commercio Vallese
Fondation Les Enfants de MAFLI, à Sion, CH-626.7.006.260-7, fondation (FOSC no 196 du 10.10.2006, p. 16, publ. 3585324).
Personnes et signatures radiées:
Mafli, Walter, de Rebstein, à La Conversion (Lutry), président, avec signature collective à deux;
Aubert, Heidy, de Le Chenit, à La Conversion (Lutry), secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Gaudin, Georges, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président].