Informazioni su Mathias Samuel Ganz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mathias Samuel Ganz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005243577, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B. Theiler Gartenbau GmbH, in Wiesendangen, CHE-112.981.501, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S.21, Publ. 5235510).
Statutenänderung:
02.07.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau von Neuanlagen, Gartenumänderungen und Gartenunterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die (Sacheinlage / Sachübernahme/Sacheinlage / beabsichtigte Sachübernahme) bei der Gründung vom 14.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Bruno Theiler Gartenbau, in Wiesendangen, gemäss Vertrag vom 14.06.2006 und Übernahmebilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 255'999.54 und Passiven von CHF 225'839.36, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 6'160.18 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die abweichenden Abtretungsmodalitäten gemäss Statuten ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Bruno, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Theiler, Kathrin, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Mathias, von Zürich, in Elgg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oggenfuss, Lukas, von Zürich, in Rothenthurm, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regenbrecht, Nadine, von Dottikon, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3070373, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mathias Guitars Mathias Ganz, in Wallisellen, CHE-394.705.500, Schorenstrasse 12, 8304 Wallisellen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Musikinstrumenten und deren Zubehör als auch Bau und Reparatur von Gitarren sowie Erbringung von Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen.
Eingetragene Personen:
Ganz, Mathias Samuel, von Zürich, in Wallisellen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.