Informazioni su Martin Gantenbein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Gantenbein
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Gantenbein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5072692, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FDB Mechanik AG, in Au SG, CH-320.3.056.321-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2007, S. 10, Publ. 4097748).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Rheinstrasse 31a, 9430 St. Margrethen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Martin, von Grabs, in Oberegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Martin, von Ziefen, in Montlingen (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Roman, von Wald AR, in Oberegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Berneck].
Numero di pubblicazione: 4684802, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rolf Köppel Feinmechanik AG, in St. Margrethen, CH-320.3.016.704-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2003, S. 10, Publ. 1003506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Rolf, von Au SG, in St. Margrethen SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Robert, von Au SG, in St. Margrethen SG, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Johann Georg, von Oberegg, in Oberegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Martin, von Grabs, in Oberegg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Bruno, von Mont-Tramelan, in Rheineck, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4097748, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FDB Mechanik AG, bisher in Widnau, CH-320.3.056.321-1, Konstruieren, Fertigen und Montieren von mechanischen Bauteilen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2004, S. 12, Publ. 2564060).
Statutenänderung:
14.08.2007.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Feldstrasse 1719, 9434 Au.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Stephan, von Berneck, in Heerbrugg (Au SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breu, Lukas, von Oberegg, in Oberegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Roman, von Wald AR, in Berneck, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gantenbein, Martin, von Grabs, in Oberegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Martin, von Ziefen, in Montlingen (Oberriet SG), mit Kollektivprokura zu zweien.