Informazioni su Roberto Giovanni Gandini
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Giovanni Gandini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005864339, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Entecnica Sagl, in Freienbach, CHE-114.370.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047658).
Firma neu:
Entecnica Sagl in liquidazione.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Entecnica Sàrl en liquidation) (Entecnica GmbH in Liquidation) (Entecnica Ltd liab. Co in liquidation). Der Erben Franck Frederick Gandini, von Lugano, in Monaco (MC), und Céline Léna Gandini, von Lugano, in Monaco (MC), sind zum Zeitpunkt der Eintragung minderjährig. Sie werden durch Cathrin Gandini, deutsche Staatsangehörige, in Monaco (MC), als alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge vertreten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandini, Roberto Giovanni, von Lugano, in Monaco (MC), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghittini, Renato, von Bellinzona, in Freienbach, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft Roberto Giovanni Gandini sel., bestehend aus Cathrin Gandini, deutsche Staatsangehörige, in Monaco (MC), Franck Frederick Gandini, von Lugano, in Monaco (MC) und Céline Léna Gandini, von Lugano, in Monaco (MC), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005047658, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Entecnica Sagl, in Feusisberg, CHE-114.370.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140175).
Statutenänderung:
23.11.2020. 03.12.2020.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Eichholzstrasse 19c, 8808 Pfäffikon SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandini, Roberto Giovanni, von Lugano, in Monaco (MC), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gandini, Roberto, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ghittini, Renato, von Bellinzona, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1861753, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ENTECNICA Sagl, bisher in Bioggio, CHE-114.370.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 21, Publ. 4549734).
Gründungsstatuten:
20.06.2008.
Statutenänderung:
25.11.2014.
Firma neu:
Entecnica Sagl.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Entecnica Sàrl) (Entecnica GmbH) (Entecnica Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 43, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Vertretung, Verkauf, Installation, Beratung und Vorführung der Dienstleistungen im Rahmen der Wasserleitungen, der Energie und des Umweltwesen. Die Firma kann Rechte auf Immaterialgüter und Immobilien, Erwerb, Besitz, gelten lassen. Sie kann bei anderen Firmen teilnehmen. Die Firma kann bei allen anderen Tätigkeiten teilnehmen, die gleichartig sind oder den selben Zweck der Firma verfolgen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Prestazioni accessorie a norma di statuto.].[Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandini, Roberto, von Lugano, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bosco Luganese (Bioggio)].