Informazioni su Klaus Gamon
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Klaus Gamon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005957505, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Inform Planungs- und Handels GmbH, in Buchs (SG), CHE-109.574.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Walter, von Widnau, in Werdenberg (Grabs), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamon, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rankweil (A)];
Glaus, Adrian Kevin, von Benken (SG), in Buchs SG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3999333, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Inform Planungs- und Handels GmbH, in Buchs SG, CHE-109.574.957, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 11, Publ. 5849078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegl, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Muntlix (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamon, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5849078, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Inform Planungs- und Handels GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.051.557-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2002, S. 10, Publ. 467608).
Statutenänderung:
01.09.2010.
Zweck neu:
Planen und Handeln von Geschäftseinrichtungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. . Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamon, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Siegl, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Muntlix (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Bösch, Walter, von Widnau, in Werdenberg (Grabs), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].