Informazioni su Felix Gallusser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Felix Gallusser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5125472, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
p-case GmbH, in Degersheim, CH-320.4.045.847-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.1999, S. 1005). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelprokura und Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelprokura und Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3768278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Feroform AG, in Degersheim, CH-320.3.027.813-6, Fabrikation von Spritz- und Druckgussformen sowie Herstellung von Werkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 10, Publ. 3650300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Markus, von Widnau, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Peter Johann, von Aeschlen, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1189132, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Feroform AG, in Degersheim, Fabrikation von Spritz- und Druckgussformen sowie Herstellung von Werkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 30.01.1997, S. 651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debro AG, Treuhand und Inkasso, in Rorschach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Rolf, von Urnäsch, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Keller, Claire, von Au SG, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausberger, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Eching (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Walter, von Hedingen, in Müswangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meisser, Hansjörg, von Davos, in Ebnat-Kappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Peter, von Ebnat-Kappel, in Ulisbach (Wattwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Markus, von Widnau, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.