Informazioni su Richard Fust
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Fust
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6495468, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Scherrer Zementwaren AG, in Wilen TG, CH-440.9.015.929-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 11, Publ. 815040).
mit Hauptsitz in:
Lütisburg.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.002.653-6.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Richard, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Albin, von Kirchberg SG, in Lütisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Franz, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied und Leiter der ZN, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hangarter, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2223874, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swisstub AG, in Kölliken, Betonrohrsysteme usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonaria, Fredi, von St. Gallen-Tablat, in Gaiserwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Richard, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Otto, von Reitnau, in Kölliken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Willi, von Kandergrund, in Marbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Stefan, von Zürich, in Kölliken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaria, Jean-Louis, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 815040, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Scherrer Zementwaren AG, in Wilen TG, Glärnischstrasse 6, 9535 Wilen bei Wil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Scherrer Zementwaren AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Lütisburg.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
15.07.1958 [letzte Publikation: SHAB Nr. 157 vom 19.08.1997, S. 5979].
Zweck Hauptsitz:
Fabrikation von Zementwaren, Betrieb von Kieswerken, Handel mit Baumaterialien sowie Durchführung von Autotransporten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Eingetragene Personen:
Fust, Richard, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Albin, von Kirchberg SG, in Lütisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Franz, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied und Leiter der ZN, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hangarter, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.