Informazioni su Markus Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Fuchs
Ultimi comunicati FUSC: Markus Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1638447, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorcycle City GmbH, in Zürich, CHE-106.269.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 35, Publ. 5173900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ten Pas, Christina, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Markus, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 5173900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorcycle City GmbH, in Zürich, CH-020.4.900.369-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2004, S. 21, Publ. 2516056).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Reparieren, Kaufen und Verkaufen, das Importieren und Exportieren, die Konstruktion und den Bau von Motorrädern und Motorfahrrädern sowie den Handel mit deren Zubehör.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 30.03.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertag vom 16.3.1988 die Einrichtung einer Motorradwerkstatt zum Preise von CHF 30'000.--, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wurde.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Markus, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorcicle City GmbH, in Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (SHAB Nr.43 vom 2.03.1989, S.854).
Statutenänderung:
24.01.1997.
Firma neu:
Motorcycle City GmbH.
Zweck neu:
Reparieren, Kaufen und Verkaufen, Importieren und Exportieren, Konstruktion und Bau von Motorrädern und Motorfahrrädern sowie Handel mit deren Zubehör.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeseneg, Ronald, von Hofen SH, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF15'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hatzikiriakos, Christina, von Opfikon, in Opfikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF15'000.¬;
Fuchs, Markus, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF15'000.¬ [bisher: in Dübendorf].