Informazioni su Roland Friedli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Friedli
Ultimi comunicati FUSC: Roland Friedli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004760190, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krebs AG, Boll, in Vechigen, CHE-107.171.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, S.0, Publ. 6592890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Martin, von Frauenfeld, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Roland, von Landiswil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boll (Vechigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4187603, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IG Immoinvest AG, in Solothurn, CHE-115.577.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, Publ. 6151170).
Domizil neu:
bei IG Immogroup AG, Biberiststrasse 24, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Roland, von Landiswil, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Habegger, Markus, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6151170, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IG Immoinvest AG, bisher in Kirchberg BE, CH-036.3.047.271-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 3, Publ. 6049526).
Statutenänderung:
28.04.2011, 28.04.2011.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Lubana AG Solothurn, Biberiststrasse 24, 4500 Solothurn.
Zweck:
Kauf und Verkauf, Halten, Verwalten, Vermittlung von Liegenschaften. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.2011 gemäss Vertrag vom 30.11.2010 die Grundstücke Grundbuch Derendingen Nrn. 219 und 280, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 820'000.00 in Geld zu leisten sind. Die Geldleistung reduziert sich um CHF 130'000.00, sofern keine rechtsgültige Baubewilligung mit einer Ausnützungsziffer von mindestens 0.96 vorliegt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier, Peter, von Wölflinswil, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wyss, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Friedli, Roland, von Landiswil, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Habegger, Markus, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.