Informazioni su Urs Friederich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Friederich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2952345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kulturhaus Rössli Stäfa, in Stäfa, CHE-102.254.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705474). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 14.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Friederich, Urs, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüeger, Markus, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Jannis, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trütsch, Dominik, von Schwyz, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6705474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kulturhaus Rössli Stäfa, in Stäfa, CH-020.5.900.772-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 22, Publ. 5312118).
Statutenänderung:
27.06.2006.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 300.-- zu übernehmen.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 14.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Disler, Walter, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linthorst, Maarten, von Winterthur und niederländischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späth, Michael Markus, von Rapperswil SG und Ernetschwil, in Rapperswil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Georg Thomas, von Wuppenau, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsoi AG Steuern Buchhaltung Revision (CH-020.3.000.010-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, Martin, von Tuggen, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Urs, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Markus, von Richterswil, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüeger, Markus, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.