Informazioni su Reto Friederich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Friederich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5834710, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SPAR + LEIHKASSE MÜNSINGEN AG, in Münsingen, CH-035.3.010.979-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 5, Publ. 5459960). [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Bahnhofstrasse 4, 3629 Kiesen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Friederich, Reto, von Grossaffoltern, in Münsingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5197840, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SPAR + LEIHKASSE MÜNSINGEN AG, in Münsingen, CH-035.3.010.979-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2008, S. 5, Publ. 4501526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, Bernhard, von Wichtrach, in Wichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuenschwander, Walter, von Langnau im Emmental, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühl, Susanne, von Trubschachen, in Konolfingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Annaheim, Daniel, von Lostorf, in Kirchdorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiltbrunner, Beat, von Wyssachen, in Münsingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sterchi, Daniel, von Vechigen, in Münsingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bürki, Marc, von Worb, in Münsingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Friederich, Reto, von Grossaffoltern, in Münsingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gasser, Herbert, von Belp, in Worb, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wittmann, Beat Reto, von Münsingen, in Münsingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Stäger, Ernst, von Lauterbrunnen, in Vechigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Boll, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4501526, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spar + Leihkasse Münsingen, in Münsingen, CH-035.3.010.979-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 6, Publ. 4219690).
Statutenänderung:
5.04.2008.
Firma neu:
SPAR + LEIHKASSE MÜNSINGEN AG.
Domizil neu:
Dorfplatz 5, 3110 Münsingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Regionalbank.
Zur Geschäftstätigkeit gehören insbesondere folgende Geschäfte:
Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen;
Ausleihung von Geldern, insbesondere Gewährung von Krediten aller Art mit und ohne Deckung;
Abgabe von Bürgschaften und Garantien;
An- und Verkauf von Wertpapieren und Wertrechten, Derivaten, Devisen, ausländischen Banknoten und Edelmetallen für eigene und fremde Rechnung;
Übernahme und Platzierung von Aktien, Obligationen und anderen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten;
Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Treuhandgeschäfte und Finanzplanung;
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und Wertgegenständen, Vermietung von Tresorfächern;
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Vermittlung von Akkreditiven und Erledigung von Inkassogeschäften aller Art;
Abwicklung von Geschäften für eigene Rechnung, die im Zusammenhang mit der Haupttätigkeit stehen wie Geldanlagen und Geldaufnahmen. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes berechtigt, Unternehmungen zu gründen oder sich daran zu beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, überbauen, belehnen, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
70'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 500.--].
Weitere Adresse:
Spielgasse 1, 3115 Gerzensee. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Belpbergstrasse 25, 3115 Gerzensee.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Klaus, von Tägertschi, in Tägertschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friederich, Reto, von Grossaffoltern, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Strahm, Bernhard, von Wichtrach, in Wichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwichtrach, in Oberwichtrach];
Schenker, Urs, von Däniken, in Tägertschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.