Informazioni su Corina Friderich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Corina Friderich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005907785, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
bpm consult ag, in Hägendorf, CHE-101.982.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Robert Jürg, von Luzern, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Martin, von Rüttenen, in Rüttenen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiner, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friderich, Corina, von Zofingen, in Zofingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005734614, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
bpm consult ag, in Hägendorf, CHE-101.982.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marmet, Eduard, von Frutigen, in Hegenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Heinz, von Reiden, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nünlist, Robert Jürg, von Luzern, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friderich, Corina, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehelin, Daniel, von Basel, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Daniel, von Mettauertal, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005541010, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Berichtigung des im SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1'005'529'223, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'328 vom 21.07.2022 Genossenschaft Schweizer Buchzentrum, in Hägendorf, CHE-109.277.643, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friderich, Corina, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Friedrich, Corina].