Informazioni su Daniel Frey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Frey
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Frey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005840773, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Schule der Formlosigkeit, in Köniz, CHE-298.797.469, Verein (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, S.0, Publ. 6590166).
Statutenänderung:
25.08.2023.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
c/o Mariette Bittel, Schafmattstrasse 12, 3123 Belp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plaschy, Christian Emil, von Varen und Inden, in Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plaschy, Karin, von Varen, Inden und Obergoms, in Bern, Mitglied, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittel, Mariette, von Bellwald, in Belp, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bittel, Ruth, von Bellwald, in Belp, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Marie Luise, von Eriz, in Kirchlindach, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Daniel, von Häutligen, in Belp, Mitglied des Vorstandes, Kassierer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6590166, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Schule der Formlosigkeit, in Köniz, CH-036.6.053.317-4, c/o Mariette Bittel, Daniel Frey, Wabersackerstrasse 109, 3098 Köniz, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt, die Entwicklung und Transformation des spirituellen Menschen: die fünf Elemente werden in ihren Ausdrucksweisen innerhalb und ausserhalb des Körpers wahrgenommen und erfahren;
die fünf Elemente werden in ihrer Form und Ausdruck im universalen Zusammenhang unterrichtet und verstanden;
durch schamanische Rituale und Praktiken wird die Theorie und Erfahrung der fünf Elemente vertieft.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Schulgelder, Zuwendungen von Gönnerinnen und Gönnern.
Eingetragene Personen:
Bittel, Mariette, von Bellwald, in Köniz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Daniel, von Häutligen, in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plaschy, Karin, von Varen, Inden und Obergoms, in Bern, Mitglied und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plaschy, Christian Emil, von Varen und Inden, in Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3575388, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Berufsverband für Kinesiologie Applied Physiology, bisher in Köniz, CH-035.6.031.650-6, Beruflicher Zusammenschluss der auf dem Gebiete der Kinesiologie Applied Physiology tätigen Fachleute usw., Verein (SHAB Nr. 79 vom 28.04.2003, S. 3, Publ. 965270).
Statutenänderung:
16.06.2004.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
c/o Markus Bühler, Schlossmatte 11, 3032 Hinterkappelen.
Postadresse:
Schweizerischer Berufsverband für Kinesiologie Applied Physiology, Postfach 408, 3032 Hinterkappelen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Gertrud, von Wildberg, in Schliern bei Köniz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Daniel, von Häutligen, in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernegger, Christine Anna, von Sennwald, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll-Gutzwiller, Monica, von Zürich, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Filippo, Aurora, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Markus, von Madiswil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sollberger Augé, Sarah, von Wynigen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wey, Ruth, von Altishofen, in Reiden, Mitglied und Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Michel, Marianne, von Unterseen und Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Brigitte, von Saas Grund und Langnau im Emmental, in Kaufdorf, Mitglied und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.