Informazioni su Simon Freiburghaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simon Freiburghaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005403211, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BETAX Genossenschaft, in Bern, CHE-103.039.944, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130563).
Statutenänderung:
12.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Simon, von Neuenegg, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Christiane, von Vechigen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von Werdtenberg-Dondon, Noëmie Aline, von Herzogenbuchsee, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kasper, Samuel, von Berlingen, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507482, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BETAX Genossenschaft, in Bern, CHE-103.039.944, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3440991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Sabina, von Galgenen, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Hans Martin, genannt Hansmartin, von Beinwil am See, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuhlmann, Karin Dr., von Winterthur, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Simon, von Neuenegg, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller, Christiane, von Vechigen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Dietrich, von Sumiswald, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Werdtenberg-Dondon, Noëmie Aline, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2514065, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BETAX Genossenschaft, in Bern, CHE-103.039.944, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2013, Publ. 969505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Peter, von Grellingen und Münsingen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfenstein, Walter, von Adelboden, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Simon, von Neuenegg, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Sabina, von Galgenen, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mäder Erb, Sabina, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhand Cotting AG ( CHE-233.800.988), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Cotting AG ( CH-035.9.017.566-1)];
Schweizer, Ueli, von Bern, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schweizer, Niklaus Ueli, genannt Ueli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stuhlmann, Karin Dr., von Winterthur, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.