Informazioni su Ruth Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ruth Frei
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005113365, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
freicom communications ag, in St. Gallen, CHE-107.560.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947679).
Statutenänderung:
18.02.2021.
Firma neu:
Galledia Event AG.
Sitz neu:
Berneck.
Domizil neu:
Hafnerwisenstrasse 1, 9442 Berneck.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Public-Relations, Werbung, Marketing, Beziehungsmanagement, Events, Messen und Projekt-Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Ruth, von Widnau, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Rüthi (SG), in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlinger, Daniel, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Reinhard, von Widnau, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG (CHE-102.444.704), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Widnau (CHE-322.605.360)].
Numero di pubblicazione: 5267848, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
freicom. beziehungsmanagement und kommunikation ag, in Balgach, CH-320.3.038.984-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2005, S. 8, Publ. 3080660).
Statutenänderung:
21.09.2009.
Firma neu:
freicom communications ag.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Rorschacherstrasse 304, 9016 St. Gallen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Reinhard Frei + Partner', in Balgach, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von CHF 303'308.25 und Passiven von CHF 28'128.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 175'179.45 als Forderung gutgeschrieben werden.].Weitere Adressen: Viscosestrasse, 9443 Widnau;
Alexanderstrasse 8, 7000 Chur [gestrichen: Weitere Geschäftslokale: Rorschacherstrasse 304, 9016 St. Gallen;
Kirchstrasse 15, 8580 Amriswil;
Freiestrasse 76, 8032 Zürich].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ACV Revision + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle;
Tinner-Engeler, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Reinhard, von Widnau, in Au SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Widnau];
Zeller, Andreas, von Flawil und Gossau SG, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Ruth, von Widnau, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Widnau];
Revicoma AG (CH-300.3.014.181-1), in Teufen AR, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3963872, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AP + P Werbe- und Kommunikations AG, in Zürich, CH-020.3.005.637-8, Führung einer Marketing-, Kommunikations- und Werbeagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2005, S. 20, Publ. 3058024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Reinhard, von Widnau, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Ruth, von Widnau, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Plotke, Arthur, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
ACV Revision + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle.