Informazioni su Roland Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Frei
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005841826, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rotunda Holding AG, in Rebstein, CHE-101.854.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S.13, Publ. 5230972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Widnau, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Frei, Yvonne, von Widnau, in Rebstein, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Frei, Jörg, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Diepoldsau]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: 3762643, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Plaston Holding AG Widnau, in Widnau, CHE-101.673.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3052071).
Statutenänderung:
17.08.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Widnau, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1048113, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Plaston Holding AG Widnau, in Widnau, CH-320.3.030.809-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 943407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bünde (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Jörg, von Widnau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, Roland, von Widnau, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frei-Markovits, Roland, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ackermann Fischer, Dr. Carole, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sütterle, Marco, von Luzern, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.