Informazioni su Otto Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Otto Frei
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005275431, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Otto Frei AG, in Zollikofen, CHE-107.548.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, S.0, Publ. 2173569).
Domizil neu:
Flurweg 54, 3052 Zollikofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Otto, von Silenen, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Frei, Christoph, von Silenen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei-Scheiber, Aloisia, von Silenen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Frei-Scheiber, Aloisa, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei, Bernhard, von Silenen, in Bergen (N) (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, Hanspeter, von Silenen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 954624, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft I-CH - Informatik Berufsbildung Schweiz, in Zürich, Informatik-Berufsbildung, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2002, S. 18, Publ. 391446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Werner, von Auw, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Otto, von Silenen, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Heinrich, von Zürich und St. Niklaus, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli, Dr. Ugo, von Winterthur, in Hittnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor];
Grillon, Jean-Luc, von Saint-Ursanne, in Echallens, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Daniel, von Ottenbach, in Zug, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 879634, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Otto Frei AG, bisher in Urtenen-Schönbühl, Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Organisation, Informatik und Ausbildung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.1995, S. 3916).
Gründungsstatuten:
22.12.1993.
Statutenänderung:
7.02.2003.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
Im Park 1, 3052 Zollikofen.
Zweck:
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Organisation, Informatik und Ausbildung. Sie organisiert Veranstaltungen und Spezialreisen und übernimmt Geschäftsleitungen und Beratungsmandate. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Namenaktionäre: Briefe.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weiteres Geschäftslokal:
Marktgasse 3, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Otto, von Silenen, in Zollikofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Frei-Scheiber, Aloisa, von Silenen, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Frei, Bernhard, von Silenen, in Bergen (N), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zollikofen];
Frei, Christoph, von Silenen, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Lyss];
Frei, Hanspeter, von Silenen, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Uster];
WISTAG Treuhand AG, in Thun, Revisionsstelle [bisher: Witschi Treuhand AG, in Thun].