Informazioni su Marco Franscella
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Franscella
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Franscella
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005874715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung Fritz Häusermann, in Zürich, CHE-109.722.519, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2023, Publ. 1005817261).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung Fritz Häusermann in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.07.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franscella, Marco, von Brione sopra Minusio, in Uitikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buri, Patrick, von Oberburg, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Calvo, José Luis, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänni, Rolf, von Niedermuhlern, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2291119, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
illauto ag, in Illnau-Effretikon, CHE-115.895.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1304961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ullmann, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Knonau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadisch, Peter, von Meiringen, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Robert, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Franscella, Marco, von Brione sopra Minusio, in Uitikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altorfer, Bruno, von Zürich, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänni, Rolf, von Niedermuhlern, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schinzel, David, von Pfäffikon, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler Revisions AG (CHE-107.728.439), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Mettler Revisions AG (CH-320.3.038.186-9)].
Numero di pubblicazione: 2268385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Häusermann Automobile AG, in Zürich, CHE-105.976.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1921997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franscella, Marco, von Brione sopra Minusio, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm, Robert, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].