Informazioni su Jürg Fluri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Fluri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6571018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STF), in Winterthur, CH-020.7.903.740-7, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 29, Publ. 6018184). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Willy, von Mühlehorn, in Bergdietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fluri, Jürg, von Matzendorf, in Oberbipp, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lippuner, Urs, von Zürich und Grabs, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonwiller, Markus, von St. Gallen, in Bussnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angliker, Markus, von Birr, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Billeter, Andreas R., von Männedorf, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Alfred, von Walterswil, in Dättwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rusterholz, Martin, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3904480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STF), in Winterthur, CH-020.7.903.740-7, Vorbereitung und Durchführung von Kursen für die berufliche Aus- und Weiterbildung, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 32, Publ. 1033584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerzmann, Georges, von Risch und Luzern, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Markus, von Aarburg, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leumann, Erich, von Kümmertshausen, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kasper, Pia, von Zetzwil, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Christian, von Ried bei Kerzers, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon, Hans Peter, von Eggerberg, in Waldkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Oswald, von Küssnacht SZ, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Willy, von Mühlehorn, in Bergdietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flach, Roland, von Pfungen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fluri, Jürg, von Matzendorf, in Oberbipp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lees, Benno, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trottmann, Franz, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssling, Urs, von Stäfa, in Bonstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Erich, von Männedorf, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Carmen, von Windisch, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3759388, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Autogewerbe-Verband der Schweiz - AGVS, in Bern, CH-035.6.001.027-8, Eintreten für die gesunde Entwicklung des Motorfahrzeuges innerhalb der schweizerischen Verkehrswirtschaft usw., Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2005, S. 2, Publ. 3091750).
Statutenänderung:
21.06.2006.
Name neu:
AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(UPSA, Union professionnelle suisse de l'automobile) (UPSA, Unione professionale svizzera dell'automobile).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Jürg, von Matzendorf, in Oberbipp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Kurt, von Langnau im Emmental, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Leuba, Nicolas, von Pully und La Côte-aux-Fées, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bucher, Gregor, von Schüpfen, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Leuenberger, Alfred, von Walterswil BE, in Untersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.