Informazioni su Edgar Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edgar Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005572793, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Münstergemeinde, in Basel, CHE-324.349.995, Stiftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Christoph, von Wil (ZH), in Grellingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Edgar, von Gondiswil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005388485, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KA-Kirchenfonds, in Zürich, CHE-215.328.491, Freiestrasse 107, 8032 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
07.06.1926. 26.10.2020.
Zweck:
Die KA-Stiftung verfolgt einen ausschliesslich religiösen Zweck. Die Stiftung bezweckt 1. den Unterhalt und die Renovationen der KA-Kirchgebäude, 2. die Unterstützung bedürftiger Geistlicher und deren Helfer der KA-Gemeinden in der Schweiz, 3. Die Unterstützung hilfsbedürftiger KA-Gemeinden, 4. die Erhaltung und Anschaffung von Kultusgegenständen und Büchern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Verein Stiftungsaufsicht KA-Kirchenfonds Schweiz.
Eingetragene Personen:
Erne, Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Philippe, von Gondiswil, in Bösingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Claude, von Gondiswil, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Edgar, von Gondiswil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Joël Roger, von Gondiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Walter jun., von Sumiswald, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Walter sen., von Sumiswald, in Haute-Ajoie, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robert-Nicoud, Christian, von Le Locle, in Tavannes, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saecker, Rüdiger, von Biberstein, in Biberstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3811065, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BSD Beschläge Design AG, in Basel, CHE-107.294.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Edgar, von Gondiswil, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Lukas Andreas, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Reinach (BL), mit Einzelunterschrift.