Informazioni su Christian Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005103047, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Freiheit und Menschenrechte, in Bern, CHE-114.653.054, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586380).
Domizil neu:
c/o Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Greyerzstrasse 70, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Köniz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Lars, von Iffwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panayiotou, Alessa, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005090481, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Guapa, in Bern, CHE-206.193.447, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489373).
Urkundenänderung:
08.12.2020.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o SEEWER & STADELMANN TREUHAND AG, Waldeggstrasse 72, 3097 Liebefeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004976766, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Werner-Stiftung, in Bern, CHE-414.044.023, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203837).
Domizil neu:
c/o Häusermann + Partner, Schwanengasse 5-7, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Christian, von Auswil, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Markus, von Unterseen, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.