Informazioni su Dr. Joachim Fischer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Joachim Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1080285, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HealthVision GmbH, in Berlingen, CH-020.4.031.108-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer-Vetsch-Vetsch, Manuela Angela Marlies, von Grabs und St. Gallen, in Heidelberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kugelmeier, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwetzingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6767618, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HealthVision GmbH, in Berlingen, CH-020.4.031.108-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 14, Publ. 5208220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Vetsch, Manuela, von Grabs und St. Gallen, in Heidelberg (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Künzli, René, von Zürich und Uzwil, in Berlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Elkuch, Helmuth, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5556202, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ASSEVA GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.003.897-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2002, S. 16, Publ. 691592).
Statutenänderung:
14.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in den Bereichen Personal- und Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Kurt Karl, von Bern, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Trümpy, Angelo Secondo, von Vezia, Zürich und Fehraltorf, in Fehraltorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fischer, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lutz, Philipp, von Wolfhalden, in Adliswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lack, Marcel Arnold, von Kappel SO, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Lack, Rita, von Bern, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.