Informazioni su Heinz Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005310522, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Linde Buchthalen AG, in Schaffhausen, CHE-100.596.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681167).
Firma neu:
Linde Buchthalen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.10.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Flavio, von Dürrenäsch, in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005086005, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
GOLDGRUND Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Elsbeth, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Esther, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Katrin, von Schaffhausen, in Sulzbach (Uster), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3325953, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
GOLDGRUND Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cois, Giuliano, von Beromünster, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.