Informazioni su David Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome David Fischer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005402453, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Crate AG, in Wettingen, CHE-471.570.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627580). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, David, von Zurzach, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rümikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004918389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Oliver, von Glarus, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, David, von Rümikon, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004627580, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Crate AG, in Wettingen, CHE-471.570.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220831).
Statutenänderung:
01.05.2019. 01.05.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 109'890.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'890.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
109'890 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 01.05.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz Schirmer, Evelyn, genannt Eve, von Appenzell, in Schöfflisdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buonaiuto, Marco, von Wiesendangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ernst, Jean-Jacques, von Aarau, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, David, von Rümikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Jonas, von Endingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Benno, von Schwyz, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.