Informazioni su Hans Jörg Finsterwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Jörg Finsterwald
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jörg Finsterwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005973411, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
einmahlig GmbH, in Zürich, CHE-114.976.557, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005051385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüscher, Anne, von Zürich und Biezwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VICE PARTNERS AG (CHE-101.535.741), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005903813, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
THATS - IT Services AG, in Zug, CHE-379.639.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721585).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Firma neu:
THATS IT Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(THATS IT Services SA) (THATS IT Services Ltd).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Früebergstrasse 48, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consulting-Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, unter anderem im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft bezweckt darüber hinaus Dienstleistungen hinsichtlich von Finanzinstrumenten sowie den damit zusammenhängenden Geschäften zu erbringen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Prins-Bircher, Sonja, von Stansstad, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005721585, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
THATS - IT Services AG, in Zug, CHE-379.639.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäubli, Martin, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finsterwald, Hans Jörg, von Brugg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.