Informazioni su Rolf Finschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Finschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3409792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.846-1, Beteiligungen an Unternehmen im Banken- und Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 22, Publ. 3023834).
Statutenänderung:
17.05.2006.
Firma neu:
Telekurs Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Telekurs Holding SA) (Telekurs Holding Ltd.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikationen im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Harry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Filli Bloch, Leta, von Zernez und Bülach, in Oberglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Finschi, Rolf, von Safien, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohni, Joëlle, von Rüegsau, in Adlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3345196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiete Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 24, Publ. 3246374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuennet, Christian, von Nierlet-les-Bois, in Chêne-Bourgeries, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Harry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tavernier, Raymond, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Finschi, Rolf, von Safien, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühmann, Mark, von Neuenegg, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle, Stefan, von Amlikon-Bissegg, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 922780, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs-Holding AG, in Zürich, Finanzierung, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 24.02.2003, S. 21, Publ. 875724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Walter, von Zürich und Schmiedrued, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Finschi, Rolf, von Safien, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].