Informazioni su Roland Finger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Finger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4918186, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Finger Gerüstbau GmbH, in Pfyn, CH-440.4.018.529-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2005, S. 13, Publ. 3057274).
Statutenänderung:
2.03.2009.
Zweck neu:
Bau und Vermietung von Fassadengerüsten. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten direkt ausführen oder an Dritte übertragen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finger, Fritz, von Eriz, in Eschikofen (Hüttlingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finger, Roland, von Eriz, in Pfyn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 99'000.--];
OBT AG, in Weinfelden (CH-440.9.003.063-9), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3057274, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Finger Gerüstbau GmbH, in Pfyn, CH-440.4.018.529-7, Austrasse 14, 8505 Pfyn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.10.2005.
Zweck:
Bau und Vermietung von Fassadengerüsten. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten direkt ausführen oder an Dritte übertragen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 100'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Roland Finger, in Pfyn, gemäss Vertrag vom 04.10.2005 und Bilanz per 30.06.2005 mit Aktiven von CHF 3'082'075.35 und Passiven von CHF 2'854'679.81 zum Preis von CHF 227'395.54, wovon CHF 100'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 127'395.54 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Finger, Roland, von Eriz, in Pfyn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.--;
Finger, Fritz, von Eriz, in Eschikofen (Hüttlingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.