Informazioni su Merlin Johann Alexander Fierz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Merlin Johann Alexander Fierz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005022980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dipl. Ing. Fierz GmbH, in Glattfelden, CHE-108.522.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fierz, Rolf Heinrich, von Männedorf, in Ossingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fierz, Merlin Johann Alexander, von Männedorf, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Fierz, Oliver Heinrich Balthasar, von Männedorf, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004861063, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dipl. Ing. Fierz GmbH, in Glattfelden, CHE-108.522.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Philipp Andreas, von Beggingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fierz, Merlin Johann Alexander, von Männedorf, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Ossingen];
Fierz, Oliver Heinrich Balthasar, von Männedorf, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Ossingen];
Fehr, Carola Olivia, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Ernst Fridolin, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien, [bisher: in Strengelbach].
Numero di pubblicazione: 2890427, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dipl. Ing. Fierz GmbH, in Glattfelden, CHE-108.522.863, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 25, Publ. 5436970).
Statutenänderung:
27.04.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und den Vertrieb von Bausystemen sowie Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 12.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fierz, Rolf Heinrich, von Männedorf, in Ossingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Fierz, Merlin Johann Alexander, von Männedorf, in Ossingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fierz, Oliver Heinrich Balthasar, von Männedorf, in Ossingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Colbrelli, Peter, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Ernst Fridolin, von Hergiswil bei Willisau, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Werner, Philipp Andreas, von Beggingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mora Treuhandberatung GmbH (CHE-107.595.055), in Winterthur, Revisionsstelle.