Informazioni su Peter Fenner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Fenner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4261315, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mutterkuh Schweiz, in Brugg, CHE-112.017.108, Verein (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Peter, von Opfikon, in Stallikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Butz, Thomas, von Oberbüren, in Niederuzwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Remo, von Mels, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbert, Guy, von Marchissy, in Marchissy, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schild, Ulrich, von Schwanden bei Brienz, in Lengwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seifert, Hanspeter, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6564022, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mutterkuh Schweiz, in Brugg, CH-400.6.025.898-4, Verein (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 2, Publ. 5724712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüssi, Thomas, von Affoltern am Albis, in Muri AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farrér, Corsin, von Stierva, in Aesch BL, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stierva];
Fenner, Peter, von Opfikon, in Stallikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Stierva];
Oehninger, Samuel, von Zürich und Birmensdorf ZH, in Althäusern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aufdermauer, Anton, von Kerns, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kerns].
Numero di pubblicazione: 4701788, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizerische Vereinigung der Ammen und Mutterkuhhalter, in Brugg, CH-400.6.025.898-4, Verein (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2007, S. 2, Publ. 4160666).
Statutenänderung:
28.03.2008.
Name neu:
Mutterkuh Schweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Vache mère Suisse) (Vacca madre Svizzera) (Vatga mamma Svizra).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langhart, Konrad, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Hans, von Buttisholz und Hohenrain, in Beinwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farrér, Corsin, von Stierva, in Stierva, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baehler-Mamin, Claude, von Uebeschi, in Montreux, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Butz, Thomas, von Oberbüren, in Niederuzwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Fenner, Peter, von Opfikon, in Stierva, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossmann, Ueli, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.