Informazioni su Nicola Felder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicola Felder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5096978, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Offsetdruckerei AG, in Zürich, CH-020.3.919.051-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 31, Publ. 4916216).
Statutenänderung:
11.05.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Passen Druck AG (CH-020.3.919.5676-2), in Zürich, gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 584'565.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 131'399.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Stallikon.
Domizil neu:
Rainstrasse 3, 8143 Stallikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Drucksachen aller Art nach dem Prinzip des Offsetverfahrens, inbegriffen die entsprechende Gestaltung und die digitale Verarbeitung von Daten. Die Gesellschaft kann Filialen eröffnen, Dritte beraten, Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern, Patente, Lizenzen, Copyrights und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mesey, Franz, von Murten, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Felder, Nicola, von Dagmersellen und Affoltern am Albis, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Robert, von Bürglen UR, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Michael, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bataillard, Victor, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Josef, von Dagmersellen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4916216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Offsetdruckerei AG, in Zürich, CH-020.3.919.051-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2006, S. 19, Publ. 3420188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Rosa Maria, von Affoltern am Albis und Dagmersellen, in Affoltern am Albis, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Dagmersellen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Felder, Bruno, von Dagmersellen und Affoltern am Albis, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Nicola, von Dagmersellen und Affoltern am Albis, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.