Informazioni su Benedikt Felber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benedikt Felber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005335770, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stalder & Felber Planungs AG, in Reiden, CHE-104.688.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Benedikt, von Römerswil, in Dagmersellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buljan, Mladen, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Tobias, von Ettiswil, in Wauwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle [bisher: in Luzern];
Felber-Leu, Sandra, von Dagmersellen, Römerswil und Wauwil, in Dagmersellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-0004448341, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stalder & Felber Planungs AG, in Reiden, CHE-104.688.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Benedikt, von Römerswil, in Dagmersellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3510179, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schwimmbad-Genossenschaft Reiden, in Reiden, CHE-107.984.617, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191812).
Statutenänderung:
23.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Hubert, von Hohenrain, in Reiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Purtschert, Anton, genannt Toni, von Roggliswil, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aecherli, Erwin, von Reiden, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Nicole, von Seewen, in Reiden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Bernhard, von Beckenried, in Reiden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felber, Benedikt, genannt Benny, von Römerswil und Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Benedikt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lukas-Keist, Renate, von Reiden, in Reiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clark, Michael, von Zürich, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-264.137.602), in Reiden, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.9.023.191-5)].