Informazioni su Akos Fekete
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Akos Fekete
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005961753, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Dentart GmbH, bisher in Schwende-Rüte, CHE-355.287.798, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467542).
Statutenänderung:
06.02.2024.
Sitz neu:
Pfungen.
Domizil neu:
Euelstrasse 15, 8422 Pfungen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im dentalmedizinischen und dentalhygienischen Bereich, den Betrieb einer Werbeagentur sowie Geschäftsvermittlungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes fördern. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten. Ebenso ist sie berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu errichten und sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fekete, Akos, ungarischer Staatsangehöriger, in Schwende-Rüte, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leipold, Martin, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005467542, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Swiss Dentart GmbH, in Rüte, CHE-355.287.798, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005417020).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fekete, Akos, ungarischer Staatsangehöriger, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005467249, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
FAA Invest AG, in Rüte, CHE-113.569.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902789).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fekete, Akos, ungarischer Staatsangehöriger, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)].