Informazioni su Vincent Favre
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Vincent Favre
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Favre
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005779641, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 32 du 15.02.2022, Publ. 1005406304).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président de l'administration, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle];
Romailler, Paul Albert, de Crans-Montana, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005406304, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2021, Publ. 1005124320).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, secrétaire, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005293948, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Le Copain, Fondation suisse d'éducation de chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap, à Sierre, CHE-178.979.268, fondation (No. FOSC 193 du 05.10.2020, Publ. 1004992853).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicolin, Serge, de Courtepin, à Grimisuat, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Théodoloz, Alain , de Grône, à Grône, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Douay, Aurélie, ressortissante française, à Leytron, directrice, avec signature collective à deux.