Informazioni su Bruno Favero
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Favero
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5463442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spag, E. Nebel AG, in Zürich, CH-020.3.924.695-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 23, Publ. 4607728).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Scheuch & Adler AG, in Sirnach (CH-440.3.004.585-5), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 1'611'153.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'339'557.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Favero, Bruno, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spag, E. Nebel AG, in Z ü r i c h, Engroshandel, Import und Export von Möbeln und Gegenständen der Inneneinrichtung, insbesondere von Spann-, Maschinen- und Orientteppichen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.1998, S. 2076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Rudolf, von Gommiswald und Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung- Grossenbacher, Hansruedi, von Trachselwald, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walter, Artur, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Georg, von Wyssachen, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nebel, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Stellvertretender Direktor];
Favero, Bruno, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graber, Marianne, von La Chaux- de-Fonds, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Jakob, von Marthalen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.