Informazioni su Reto Fausch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Fausch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046522, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
dalix GmbH, in St. Gallen, CHE-494.049.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410402).
Statutenänderung:
24.05.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005410402, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
dalix GmbH, in St. Gallen, CHE-494.049.955, Unterstrasse 58, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen mit Schwerpunkt Unternehmens- und IT-Beratung sowie Programmierung, Projektmanagement und Produktentwicklung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Akermann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004793893, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
it'bks GmbH, in St. Gallen, CHE-103.606.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, S.0, Publ. 1619033).
Firma neu:
it'bks GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Reto Fausch, St. Gallerstrasse 15, 9032 Engelburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].