Informazioni su Rolf Daniel Fankhauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rolf Daniel Fankhauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005395090, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fankhauser Treuhand AG, in Hilterfingen, CHE-487.163.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Rolf, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fankhauser, Doris, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkelmann, Daniel, von Wileroltigen, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Thun), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Winkelmann, Christina, von Zurzach, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005307143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterswohn- und Pflegeheim Magda, in Hilterfingen, CHE-101.702.660, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160667).
Urkundenänderung:
26.07.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Markus, von Appenzell, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fankhauser, Rolf, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiryazova-Schindler, Désirée Jeanine, von Röthenbach im Emmental, in Hilterfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkelmann, Daniel, von Wileroltigen, in Hünibach (Hilterfingen), Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004494188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fankhauser Treuhand AG, in Hilterfingen, CHE-487.163.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Rolf, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fankhauser, Doris, von Trub, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.