Informazioni su Michael Albert Fässler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michael Albert Fässler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120596, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MCS Group Management GmbH, in Rorschacherberg, CHE-156.742.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2024, Publ. 1006111101).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Firma neu:
Sentramin Europe GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fink, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Anichhofer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Eugendorf (AT), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fässler, Michael Albert, von Zürich, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schenk, Yves Simon, von Eggiwil, in Aadorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004803485, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Premium Routing GmbH, in Kloten, CHE-113.847.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, S.0, Publ. 3239941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mons Adacemia GmbH (CHE-116.173.517), in Hauptwil-Gottshaus, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wenzel, Manuel, von Salmsach, in Hauptwil-Gottshaus, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift, ;
Fässler, Michael, von Zürich, in Lufingen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
InterXS AG (CHE-189.777.941), in Kloten, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meng, Christoph, von Frick, in Lengnau (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3835913, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Webincept AG, in Erlen, CHE-343.025.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Michael Albert, von Zürich, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.