Informazioni su Hans Peter Fässler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Fässler
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Fässler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005214616, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Happy Home Trading GmbH, bisher in Freienbach, CHE-113.217.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805803).
Statutenänderung:
11.05.2021.
Sitz neu:
Bühler.
Domizil neu:
Obere Rüti 93, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Garten- und Bauprodukten, sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann zudem im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, diese erwerben und veräussern;
kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hans Peter, von Appenzell, in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Fässler, Hans-Peter].
Numero di pubblicazione: 3805803, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Happy Home Trading GmbH, in Freienbach, CHE-113.217.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, Publ. 6130148).
Domizil neu:
Sonnenrain 12d, 8832 Wilen b. Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Priska, von Winterthur und Appenzell, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Fässler, Hans-Peter, von Appenzell, in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Numero di pubblicazione: 5560142, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der De Sede AG, in Klingnau, CH-400.7.015.168-3, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2004, S. 2, Publ. 2295394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Hans-Peter, von Appenzell, in Zurzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüler, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (D), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stümcke, Alice, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisser, Simon Daniel, von Langenthal, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ventre, Antonio, von Baden, in Baden, Geschäftsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.