Informazioni su Christian Ernst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Ernst
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ernst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arva Greentech AG, in Zug, CHE-115.255.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506272).
Statutenänderung:
16.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.05.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.03.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Christian, von Rapperswil-Jona und Würenlos, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004953050, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WorldConnect AG, in Diepoldsau, CHE-109.486.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, S.0, Publ. 4278619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aleotti, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Reggio nell' Emilia (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Christian, von Würenlos, in Jona (Rapperswil-Jona), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Samuel, von Oberlangenegg, in Wirzweli (Dallenwil), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cecconi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerrato, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Turin (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3018677, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WorldConnect AG, in Diepoldsau, CHE-109.486.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Christian, von Würenlos, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Samuel, von Oberlangenegg, in Wirzweli (Dallenwil), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.