Informazioni su Marcel Erne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Erne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005056014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MRL Restaurationsbetriebe AG, in Luzern, CHE-104.937.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, S.0, Publ. 1588001).
Firma neu:
MRL Restaurationsbetriebe AG in Liquidation. Mit Erklärung vom 14.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Anton Rubi, Dorfstrasse 84c, 6332 Hagendorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giopp, Viktor, von Luzern, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Anton, von Grindelwald, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7079544, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6571330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Roger Daniel, von Küttigen, in Baar, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6941866, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Münsterkellerei AG, in Bern, CH-035.3.009.800-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 5, Publ. 5546976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Rob Helena Jozef, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ah, Iwan, von Sachseln, in Immensee (Küssnacht SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.