Informazioni su Sadegh Enschai
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sadegh Enschai
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4095839, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adler Service GmbH, in Knonau, CHE-192.754.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Safar Hamidi, Shahrbanoo, iranische Staatsangehörige, in Rasht (IR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Enschai, Sadegh, iranischer Staatsangehöriger, in Knonau, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3988015, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adler Service GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-192.754.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020995).
Statutenänderung:
18.12.2017.
Sitz neu:
Knonau.
Domizil neu:
c/o Sadegh Enschai, Chamstrasse 25, 8934 Knonau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enschai, Sadegh, iranischer Staatsangehöriger, in Knonau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: 3864635, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trust Group AG, in Baar, CHE-182.189.973, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enschai, Sadegh, iranischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Javanmardi, Majid, iranischer Staatsangehöriger, in Muscat (OM), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Javanmardi, Mehdi, iranischer Staatsangehöriger, in Muscat (OM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Khanali, Amir Kiarash, von St. Gallen, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.