Informazioni su Oriane Engel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oriane Engel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005585919, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Canal9/Kanal9, à Sierre, CHE-110.111.995, association (No. FOSC 121 du 25.06.2021, Publ. 1005229405).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Jossen, Peter, de Naters, à Leuk, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Meyer, Jean-Pierre, de Turtmann, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Dévaud, Grégory, de Aigle, à Aigle, membre du comité, sans droit de signature;
Engel, Oriane, de Eggiwil, à Yvorne, membre du comité, sans droit de signature;
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre du comité, sans droit de signature;
Mège, Roger, de Bex, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Salamin, Jean Michel, de Anniviers, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Schwestermann, Alex, de Brig-Glis, à Raron, membre du comité, sans droit de signature;
Ursprung, Louis, de Ueken, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Vincent, de Crans-Montana, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux;
Donnet-Monay, Fabrice , de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Hugo, Susanne, de Leuk, à Agarn, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux;
Imboden, Olivier, de St. Niklaus, à Visp, membre du comité, sans droit de signature;
Kraft, Ursula, de Goms, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature;
Larpin, Blaise, de Féchy, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Zufferey Dubath, Norbert, de Anniviers, à La Tour-de-Peilz, membre du comité, sans droit de signature;
Kuonen, Marcellina, de Guttet-Feschel, à Leuk, directrice, avec signature collective à deux mais pas avec Frédéric Filippin;
Filippin, Frédéric, de Martigny, à Fully, avec signature collective à deux mais pas avec Marcellina Kuonen.
Numero di pubblicazione: 3664995, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Canal 9, à Sierre, CHE-110.111.995, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6553846).
Modification des statuts:
29.01.2009. 25.04.2017.
Nouveau nom:
Canal9/Kanal9.
Nouvelle adresse:
Techno-Pôle 2, 3960 Sierre.
Nouveau but:
Développer et exploiter un média régional dans le respect de sa concession octroyée par le DETEC (département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication);
refléter la diversité linguistique, politique, économique, sociale, culturelle et sportive de sa zone de concession;
produire et diffuser des programmes d'information et de divertissement variés reflétant les particularités locales et régionales, voire nationales;
renforcer les échanges et l'animation entre les régions de la zone de sa concession (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles ressources:
cotisations de ses membres individuels et collectifs;
revenu commercial, dons, legs, subsides et subventions diverses. [biffé: Ressources: cotisations de ses membres individuels et collectifs;
dons, legs, subsides et subventions diverses].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abgottspon, Beat, de Staldenried, à Staldenried, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jossen, Peter, de Naters, à Leuk, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Comby, Patricia, de Vollèges, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Cristina, Guy, de Monthey, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature;
Dévaud, Grégory, de Aigle, à Aigle, membre du comité, sans droit de signature;
Engel, Oriane, de Eggiwil, à Yvorne, membre du comité, sans droit de signature;
Föhn, Christoph, de Rothenthurm, à Visp, membre du comité, sans droit de signature;
Landry Nanchen, Murielle, de Les Verrières, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre du comité, sans droit de signature;
Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Michlig, Roger, de Zürich, à Naters, membre du comité, sans droit de signature;
Migliaccio, Massimo, de Riddes, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Mège, Roger, de Bex, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Papilloud, Jean Henri, de Conthey, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature;
Pardo-Gilliand, Nadine, de Chêne-Bougeries, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Salamin, Jean Michel, de Anniviers, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Schmidt-Margelist, Ferdinand, de Goms, à Goms, membre du comité, sans droit de signature;
Schwestermann, Alex, de Brig-Glis, à Raron, membre du comité, sans droit de signature;
Ursprung, Louis, de Ueken, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature;
AUDITEM SA (CHE-163.098.293), à Sierre, organe de révision.