Informazioni su Gregor Emmenegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gregor Emmenegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1476761, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Galerie Aquatinta Helene Emmenegger, bisher in Lenzburg, CHE-104.100.374, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 1, Publ. 3667710).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Untergeissenstein 686, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Kunstberatung und Verkauf von Kunst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Helene, von Schüpfheim, in Luzern, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lenzburg];
Emmenegger, Gregor, von Schüpfheim, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lenzburg].
Numero di pubblicazione: 6227488, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AZM Verwaltungs AG, in Suhr, CH-400.3.010.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 2, Publ. 5666066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Gregor, von Schüpfheim, in Lenzburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Jörg, von Kölliken, in Ammerswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6120190, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wohlfahrtsstiftung der Aargauer Zentralmolkerei, in Suhr, CH-400.7.004.562-4, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 2, Publ. 5793268).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Aargauer Zentralmolkerei in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 08.12.2010 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Pius, von Waltenschwil, in Büttikon, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emmenegger, Gregor, von Schüpfheim, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Emil, von Wuppenau, in Mühlau, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].