Informazioni su Jean-Pierre Emery
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Emery
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005313843, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
IT Solutions & Partners SA, à Lens, CHE-104.348.997, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219438).
Nouvelle raison sociale:
IT Solutions & Partners SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.09.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Jean-Pierre, de Lens, à Lens, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Schiffmann, Claude, de Turtmann-Unterems, à Leuk, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004956655, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Tour Super-Crans SA, à Crans-Montana, CHE-105.861.458, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2020, Publ. 1004902224).
Nouvelle adresse:
Tour de Super-Crans, Route de la Tour 10, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Jean-Pierre, de Lens, à Lens, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux;
Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) SA (CHE-106.999.214), à Crans-Montana, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Besson, François, ressortissant français, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Paris (FR), administrateur, avec signature collective à deux];
Gessler, Isabelle, de Sion, à Conthey, administratrice, avec signature collective à deux;
GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004819795, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
IBEX Sàrl, à Lens, CHE-113.494.379, société à responsabilité limitée (No. FOSC 51 du 14.03.2018, Publ. 4112179).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bellan, Jean-Claude, citoyen français, à Lens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fontan-Tessaur, Serge, citoyen français, à Lens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Preslier, Robert, citoyen français, à Lens, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
de Guillebon, Marc, citoyen français, à Montana, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
ALPA S.A., à Luxembourg (Luxembourg), associée, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Atelier d'architecture Jean-Pierre Emery SA, à Lens, associée, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Emery, Jean-Pierre, de Lens, à Lens, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery, Paul-Georges, de Lens, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 21 parts sociales de CHF 1'000.00.