Informazioni su Daniel Elsener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Elsener
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Elsener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794622, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS), in Glarus, CHE-463.833.841, Verein (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, S.0, Publ. 2751457).
Statutenänderung:
20.11.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Daniel, von Menzingen, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badan, Jonathan Sébastien, von Sullens, in Giffers, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Egger-Bossi, Barbara Franziska, von Glarus, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Trachsel, Heinz, von Frutigen, in Gümmenen (Mühleberg), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümmenen (Ferenbalm)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005668971, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
West Style GmbH, in Birmensdorf (ZH), CHE-113.020.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S.44, Publ. 5126356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsener-Willi, Sonja, von Menzingen, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Daniel, von Menzingen, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2751457, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS), in Glarus, CHE-463.833.841, c/o Rudolf Schmid, Landstrasse 62, 8750 Glarus, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2013.
Zweck:
Der Verband unterstützt und fördert Bewegung und Sport in der Schule auf allen Stufen. Bietet für sportunterrichtende Lehrpersonen Dienstleistungen und Weiterbildung im sporttechnischen und sportpädagogischen Bereich an. Wahrt die fachlichen sowie die berufspolitischen Interessen der sportunterrichtenden Lehrpersonen aller Stufen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und weitere Einnahmen (Dienstleistungen für Dritte, Sponsoren, Stiftungen).
Eingetragene Personen:
Schmid, Rudolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Daniel, von Menzingen, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Heinz, von Frutigen, in Gümmenen (Ferenbalm), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.