Informazioni su Nicole Eisenhut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Eisenhut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2892312, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kanalprofis GmbH, in Rorschach, CH-320.4.044.087-2, Ausführung von Kanal- und Schachtreinigung mit Spezialfahrzeugen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2001, S. 8810).
Statutenänderung:
6.06.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Trudi, von Wald AR, in Rorschacherberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Eisenhut, Nicole, von Wald AR, in Herisau, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Patricia, von Wald AR, in Rorschacherberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kanalprofis GmbH, in R o r s c h a c h e r b e r g, Ausführung von Kanal- und Schachtreinigung mit Spezialfahrzeugen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.1998, S. 6718).
Statutenänderung:
16.04.1999.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Nicole, von Wald AR, in Herisau, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-;
Eisenhut, Patricia, von Wald AR, in Rorschacherberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-;
Eisenhut, Max, von Wald AR, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-].