Informazioni su Markus Eisele
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Eisele
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005612155, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Montana Bausysteme AG, in Villmergen, CHE-105.932.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162716). [Richtigstellung des Wohnorts von Christian Lüthi;
TR Nr. 5185 vom 23.04.2021.
Korrekt ist:
Hedingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisele, Markus, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Kurt, von Gränichen, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meisterschwanden];
Lüthi, Christian, von Luterbach, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hüniken].
Numero di pubblicazione: HR02-1005424215, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vorsorgestiftung der Montana Bausysteme AG, in Villmergen, CHE-109.742.404, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisele, Markus, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Martin, von Schlieren, in Hunzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Markus Jürgen, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heggli, Peter, von Hitzkirch, in Buttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3380003, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vorsorgestiftung der Montana Bausysteme AG, in Villmergen, CHE-109.742.404, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2007773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markstaller, Raphael, von Kappel am Albis, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Markus, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.